Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-26 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-03-22 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-03-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-01-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-01-21 tilføjes Vedtægter: 2016-01-21 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-01-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-01-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2007-03-27)
Den 2007-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 160, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 160, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Direktion: Ib Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og øvrige værdipapirer, og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Legale ejere: Ib Pedersen (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2005-04-29 tilføjes Navne: IP HOLDING HORSENS ApS (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2005-04-29 tilføjes Reelle ejere: Ib Pedersen (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2005-04-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2005-04-29 tilføjes Stiftere: Ib Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Vedtægter: 2005-04-29 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)