Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 fjernes Direktion: Vagn Bjørnemosen (direktion) (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-10-27 fjernes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-20 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 tilføjes Reelle ejere: Carsten Rasmussen, Jess Vennerstrøm Rasmussen, Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-27 fjernes Reelle ejere: Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-04-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 fjernes Direktion: Mie Normann Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-16 tilføjes Direktion: Claus Ørtoft Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-16 tilføjes Vedtægter: 2016-08-16 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gerthasvej 2, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-04-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Mie Normann Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2014-08-06 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gerthasvej 2, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2009-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indsamling af ikke-farligt affald (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Indsamling af affald (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af anlæg til skraldesug samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Navne: DCS ANLÆG ApS (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2007-09-09 fjernes Navne: EGEBÆK ApS (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2007-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2007-09-10 tilføjes Vedtægter: 2007-09-10 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Indsamling af affald (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Direktion: Vagn Bjørnemosen (direktion) (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2005-04-29 tilføjes Navne: EGEBÆK ApS (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2005-04-29 tilføjes Reelle ejere: Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2005-04-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Stiftere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)