Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 46, kl., 1401 København K (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Italiensvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2008-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOLF-SKI A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2016-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Konsulentgruppen Trylleskov I/S. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alpenliving ApS. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2018-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bykernen ApS. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2019-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klimanordic ApS. (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Italiensvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-09-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 tilføjes Hjemmeside: www.alpenliving.com (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: sj@alpenliving.com (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Byvej 40, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-01-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-01-13 tilføjes Vedtægter: 2017-01-13 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-01-13 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-01-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Byvej 40, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2010-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingholtsvej 8, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-08-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2009-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-01-21 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2009-01-21 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingholtsvej 8, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 tilføjes Direktion: Søren Jelstrup Christophersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holingselskab samt virksomhed med handel, produktion, investeringer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Legale ejere: Søren Jelstrup Christophersen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2005-04-27 tilføjes Navne: JELSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2005-04-27 tilføjes Reelle ejere: Søren Jelstrup Christophersen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2005-04-27 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2005-04-27 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Stiftere: Søren Jelstrup Christophersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Vedtægter: 2005-04-27 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2005-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2005-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)