Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ONSILD ELTEKNIK ApS. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2018-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MRT Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 tilføjes Direktion: Mogens Rodahl Thisted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Formueadministration samt anden, efter direktionens skøn, i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Legale ejere: Mogens Rodahl Thisted (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2005-04-14 tilføjes Navne: MRT HOLDING ApS (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-14 tilføjes Reelle ejere: Mogens Rodahl Thisted (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2005-04-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-04-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Stiftere: Mogens Rodahl Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Vedtægter: 2005-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)