Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S GROSS WELLE - 2005. (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2022-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Aage Bergs Vej 39, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-25 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: hf@nwind.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Legale ejere: NLE A/S, BYGNINGSFIRMAET KNUD BOE NIELSEN A/S. RANDERS, Knud Boe Nielsen, N-WIND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Navne: GROSS WELLE - 2005 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Henrik Erik Ølholm Fuglsang (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Stiftere: SCAN ENERGY PRODUCTION ApS, BRØNDUM ENERGY A/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Bestyrelse: Helge Højkær Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Direktion: Henrik Erik Ølholm Fuglsang (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aage Bergs Vej 39, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Byløkken 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 fjernes Legale ejere: Tommy Frank (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hf@nwind.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2014-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byløkken 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2014-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2014-07-30)
Den 2012-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2014-07-30)
Den 2012-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-09)
Den 2012-09-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-28 tilføjes Legale ejere: N-WIND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Erik Ølholm Fuglsang (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-06 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Harbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-06 tilføjes Direktion: Henrik Erik Ølholm Fuglsang (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2011-05-06 fjernes Direktion: Nikolaj Harbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Gross Welle - 2005, hvis formål er direkte eller indirekte at eje, opsætte, idriftsætte og drive vindmølleparker i Tyskland og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2011-05-06 tilføjes Vedtægter: 2011-05-06 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-09)
Den 2010-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Harbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-20 fjernes Bestyrelse: Esper Goul Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-20 tilføjes Direktion: Nikolaj Harbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-20 fjernes Direktion: Karsten Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-17 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Wagner Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-17 fjernes Bestyrelse: Tommy Frank (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: 30-34 (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2006-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: 30-34 (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2006-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 26, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-12-14 tilføjes Bestyrelse: Tommy Frank (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-14 fjernes Bestyrelse: Birgitte Wagner Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-14 tilføjes Legale ejere: Tommy Frank, NLE A/S, BYGNINGSFIRMAET KNUD BOE NIELSEN A/S. RANDERS, Knud Boe Nielsen (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2005-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 26, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Wagner Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-25 tilføjes Direktion: Karsten Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-25 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 26.500,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Navne: GROSS WELLE - 2005 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Stiftere: SCAN ENERGY PRODUCTION ApS, BRØNDUM ENERGY A/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-24)