Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Direktion | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANS KVÆGPRAKSIS ApS. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab samt investeringsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-03 tilføjes Vedtægter: 2014-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-03 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 6, 8643 Ans By (offentliggjort 2011-05-13)
Den 2011-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 36, 8643 Ans By (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@kvaegpraksis.dk (offentliggjort 2010-02-08)
Den 2008-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-09-28 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2005-08-12)
Den 2007-10-01 tilføjes Navne: JENS ANDERSEN HOLDING ANS ApS (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-09-30 fjernes Navne: ANS KVÆGPRAKSIS ApS (offentliggjort 2005-04-21)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 36, 8643 Ans By (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 36, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Direktion: Jens Erik Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2005-08-12)
Den 2005-04-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Navne: ANS KVÆGPRAKSIS ApS (offentliggjort 2005-04-21)
Den 2005-04-20 fjernes Navne: ANS KVÆGPRAKSIS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Navne: ANS KVÆGPRAKSIS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Stiftere: Jens Erik Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-21)
Den 2005-04-20 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 36, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Legale ejere: Jens Erik Andersen (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2005-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Erik Andersen (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)