Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SIECON ApS. (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2010-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SISATECH A/S. (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebyende 16, 5471 Søndersø (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgegårdsvej 92, 5471 Søndersø (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-12-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-12 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2010-07-12 fjernes Revisor: Ole Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 tilføjes Revisor: Ole Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i datterselskaber og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Vedtægter: 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgegårdsvej 92, 5471 Søndersø (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgegårdsvej 92, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgegårdsvej 92, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 tilføjes Direktion: Morten Møller Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Legale ejere: Morten Møller Hansen (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2005-04-21 tilføjes Navne: MM HOLDING, SØNDERSØ ApS (offentliggjort 2005-04-21)
Den 2005-04-21 tilføjes Reelle ejere: Morten Møller Hansen (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2005-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-04-21 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Stiftere: Morten Møller Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-21)
Den 2005-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)