Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S HØJME. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-18 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Legale ejere: Claus Nørup Bjerre, Tom Albæk Hansen, Tom Helligsøe, Bo Strandbygaard Jørgensen, Steffen Strandbygaard Jørgensen, Jan Høgh Kristensen, Klavs Lange Vejlang, BORDING INVEST, AARHUS ApS, Peter Locht (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Navne: HØJME KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Stiftere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-24 fjernes Direktion: Peter Locht (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Peter Locht (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Nils-Ole Sakariasen Dahl (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: Peter Locht (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-17 tilføjes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 tilføjes Direktion: Jan Høgh Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-04-04 fjernes Direktion: Claus Nørup Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Højme samt at administrere K/S Højme og driften af Selskabets ejendomme. For denne ydelse er det vedtægtsmæssigt bestemt i K/S Højme, at Højme Komplementar ApS skal oppebære 5 % af K/S Højmes overskud før finansielle omkostninger. Endvidere er det selskabets formål at indgå finan-sielle aftaler og kontrakter af enhver art, dels til afdækning af K/S Højmes låneportefølje, dels i rent spekulationsøjemed. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2014-03-20 tilføjes Vedtægter: 2014-03-20 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2014-03-20 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Legale ejere: BORDING INVEST, AARHUS ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-09 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Direktion: Claus Nørup Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-14 fjernes Bestyrelse: Claus Nørup Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2007-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Revisor: CityRevision, Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Bestyrelse: Claus Nørup Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-13 fjernes Direktion: Mogens Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Legale ejere: Bo Strandbygaard Jørgensen, Steffen Strandbygaard Jørgensen, Jan Høgh Kristensen, Klavs Lange Vejlang (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-06-24 tilføjes Legale ejere: Nils-Ole Sakariasen Dahl, Tom Helligsøe (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2005-06-23 tilføjes Legale ejere: Peter Locht, Claus Nørup Bjerre, Tom Albæk Hansen (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-18 tilføjes Direktion: Mogens Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-18 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Navne: HØJME KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Revisor: CityRevision, Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Stiftere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2005-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)