Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Navne | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: NKB OPPORTUNITY KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2006-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: NKB OPPORTUNITY K/S. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2008-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NKB INVEST II KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2008-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRESOR ASSET ADVISERS ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2008-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: NKB INVEST II K/S. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2015-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BFB ApS. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2017-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TG Nygårdsvej Holding A/S. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BFB ApS. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-24 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 tilføjes Reelle ejere: Erik Gregers Hansen, Niels Gregers Hansen, Anne Reinholdt Hansen (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-06-17 fjernes Reelle ejere: Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-06-16 fjernes Reelle ejere: Niels Gregers Hansen, Anne Reinholdt Hansen, Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Gregers Hansen (formand) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Direktion: Erik Gregers Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 fjernes Direktion: Kirsten Reinholdt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en direktør. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2014-05-06 fjernes Revisor: Keld Frank Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Direktion: Kirsten Reinholdt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-04 fjernes Direktion: Erik Gregers Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivning, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-28 tilføjes Navne: SIRIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-28)
Den 2009-03-27 fjernes Navne: SIRIUS EQUITY ApS (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2009-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2009-03-28 tilføjes Vedtægter: 2009-03-28 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sponnecksvej 12, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Binavne: SIRIUS EQUITY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Direktion: Erik Gregers Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Legale ejere: Niels Gregers Hansen, Anne Reinholdt Hansen, RIGAS INVEST ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2005-03-31 tilføjes Navne: SIRIUS EQUITY ApS (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2005-03-31 tilføjes Reelle ejere: Niels Gregers Hansen, Anne Reinholdt Hansen, Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2005-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-03-31 tilføjes Revisor: Keld Frank Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Stiftere: Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2005-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)