Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Navne: INFRA INVEST INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORSTEN BERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 fjernes Direktion: Mohamed Abdul Hamid Abdul Malik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-13 tilføjes Direktion: Mohamed Abdul Hamid Abdul Malik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er Formidling af investeringer world wide (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 tilføjes Navne: INFRA INVEST INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-12 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4119 (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2005-05-13 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORSTEN BERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 tilføjes Vedtægter: 2005-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4119 (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2005-04-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)