Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Bibranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 10, 1112 København K (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 4. th., 1103 København K (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: sovino@sovino.dk (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2005-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: LAPIN INVEST ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ROBUSTO FORDRINGER ApS. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ROBUSTO FORDRINGER ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ROBUSTO FORDRINGER ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: STAM ApS Holding. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2017-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESCROW AGENT ApS. (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ROBUSTO FORDRINGER ApS. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2017-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: STL ApS. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MG 8A ApS. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: CAVCAW Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2018-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: SnowWaves ApS. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GERMAN HIGH STREET PORTFOLIO VI ApS. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: First Pantebrevsadministration ApS. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: First Wine CPH ApS. (offentliggjort 2021-01-03)
Den 2021-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: BV 19 ApS. (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LAPIN INVEST ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROBUSTO FORDRINGER ApS. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 4. th., 1103 København K (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1., 1103 København K (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: lasse@firstgroup.dk (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Annette Sørensen, Lasse Sørensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-08-14 fjernes Legale ejere: Annette Sørensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Annette Sørensen, Lasse Sørensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-08-14 fjernes Reelle ejere: Annette Sørensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-16 tilføjes Direktion: Lasse Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-16 fjernes Direktion: Annette Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lasse@firstgroup.dk (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 tilføjes Direktion: Annette Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2016-07-06 fjernes Direktion: Lasse Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1., 1103 København K (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2015-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 2., 1123 København K (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: CAVCAW ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 fjernes Navne: VIAX EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2013-06-07 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 tilføjes Legale ejere: Annette Sørensen, Christoffer Christian Sørensen, Alexander William Sørensen, Victoria Amalie Sørensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2011-11-15 tilføjes Reelle ejere: Annette Sørensen, Christoffer Christian Sørensen, Alexander William Sørensen, Victoria Amalie Sørensen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 2., 1123 København K (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2005-04-12 tilføjes Direktion: Lasse Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Navne: VIAX EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2005-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Stiftere: Lasse Sørensen, Annette Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Vedtægter: 2005-04-12 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2005-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2005-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)