Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 tilføjes Bestyrelse: Mariane Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-18 fjernes Bestyrelse: Henning Møller Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-21 tilføjes Vedtægter: 2020-11-21 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 16, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 16, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Møller Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2015-06-01 fjernes Bestyrelse: Simone Quvang Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåhøjtoften 62, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-10-30 tilføjes Bestyrelse: Simone Quvang Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-30 fjernes Bestyrelse: Peter Lassen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåhøjtoften 62, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2013-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 298, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Møller, Mette Bruun-Møller (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2013-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 298, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevang 1, 9990 Skagen (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2013-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: lm@lassenogmoller.dk (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevang 1, 9990 Skagen (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2012-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 90, 8260 Viby J (offentliggjort 2011-01-16)
Den 2011-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 90, 8260 Viby J (offentliggjort 2011-01-16)
Den 2011-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jelshøjvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Vedtægter: 2007-10-25 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-11-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Lassen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-07 fjernes Bestyrelse: Bibi Marlene Lassen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-07 tilføjes Direktion: Lars Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-07 fjernes Direktion: Morten Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-09 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-05-09)
Den 2005-05-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jelshøjvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 tilføjes Bestyrelse: Bibi Marlene Lassen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-14 tilføjes Direktion: Morten Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Legale ejere: BOLIGINVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Navne: DESIGN RESORT A/S (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2005-04-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2005-04-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2005-04-14 tilføjes Stiftere: BOLIGINVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2005-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)