Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Ewertsen | 15.04.2005 | 09.03.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Strand | 24.03.2010 | 09.03.2011 | bestyrelse |
Søren Frederik Flensborg | 10.05.2005 | 09.03.2011 | bestyrelse |
John Ewertsen | 15.04.2005 | 09.03.2011 | bestyrelse |
Niels Jørgen Solmer Frank | 15.04.2005 | 09.03.2011 | formand |
Henrik Bjørn Rasmussen | 15.04.2005 | 10.05.2005 | bestyrelse |