Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C. DUUS ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed ved at eje anparter og aktier i erhvervsdrivende selskaber, samt værdipapirer. Selskabet skal kunne optage lån til sine investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 tilføjes Vedtægter: 2014-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 fjernes Revisor: RC PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Revisor: RC PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barsmark Bygade 125, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Barsmark Bygade 125, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2006-08-07 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 fjernes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barsmark Bygade 125, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2005-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 22, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 22, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Direktion: Christian Duus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Legale ejere: Christian Duus (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2005-04-07 tilføjes Navne: CHRISTIAN DUUS INVEST ApS (offentliggjort 2005-04-15)
Den 2005-04-07 tilføjes Reelle ejere: Christian Duus (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2005-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-15)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)