Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Stig Møller | 18.09.2007 | 01.08.2008 | direktion |
Poul Otto Bülow | 31.01.2007 | 18.09.2007 | direktion |
Aksel Pedersen | 12.04.2005 | 31.01.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Andresen | 31.01.2007 | 21.12.2009 | bestyrelse |
Lars Stig Møller | 12.04.2005 | 01.08.2008 | bestyrelse |
Henrik Bornebusch | 12.04.2005 | 01.08.2008 | formand |
Aksel Pedersen | 12.04.2005 | 31.01.2007 | bestyrelse |