Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 4, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2005-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J.L. EJENDOMME, NYKØBING ApS. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: JL Byggeservice ApS. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2005-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KAJ LARSEN A/S. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2007-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Algade 11 ApS. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: MGG af 19. maj 2020 ApS. (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2015-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: VVS1.dk ApS. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PIL ApS. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2016-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: CARLSBERGGÅRDEN ApS. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Nydan-Huse A/S. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Nydan-Huse A/S. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2019-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Boliglet ApS. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: PIL ApS. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Kaj Larsen Teknik Holding A/S. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kaj Larsen Teknik Holding A/S. (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nykøbing Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nydan-Huse A/S. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2024-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Kirkestræde 5 ApS. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: DAMGAARD REVISION, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Revisor: Finans af 24-11-2020 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Direktion: Jan Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskabet i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Legale ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-03-28 fjernes Legale ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-03-29 tilføjes Navne: J. L. HOLDING NYKØBING SJ. ApS (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2005-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2005-03-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-03-29 tilføjes Revisor: Finans af 24-11-2020 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Stiftere: Jan Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Vedtægter: 2005-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2005-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Legale ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2017-11-10)