Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Olivier Tilkens | 28.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nicolai Jensen | 10.08.2005 | 31.10.2014 | direktør |
Jacob Jensen | 06.04.2005 | 28.04.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Cédric Van Belle | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Olivier Tilkens | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jean-Philippe Michaux | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Roel Straetmans | 28.04.2022 | formand |