Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Vollmer | 28.06.2007 | 30.08.2010 | adm. dir |
Claus Tophøj | 11.04.2005 | 28.06.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Kapper Hansen | 28.08.2008 | 30.08.2010 | formand |
Claus Tophøj | 28.06.2007 | 30.08.2010 | bestyrelse |
Vibeke Vollmer | 02.05.2007 | 30.08.2010 | bestyrelse |
Søren Nis Thøgersen | 02.05.2007 | 28.08.2008 | formand |
Susanne Lyders Lerche | 02.05.2007 | 22.11.2007 | bestyrelse |
Anders Højgaard | 11.04.2005 | 02.05.2007 | bestyrelse |
Erik Renk Skaarup | 11.04.2005 | 02.05.2007 | bestyrelse |