Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Interessenter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Bestyrelse: Fritz Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Binavne: DANMAI DE CHUAN 45 LTD. K/S (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-07 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Kontaktoplysninger: id@idship.dk (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Navne: K/S DANSKIB 45 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-10 fjernes Interessenter: SKIBDAN XLV ApS (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2015-07-01 fjernes Bestyrelse: Katja Gindrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2013-05-15 tilføjes Bestyrelse: Katja Gindrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2013-05-15 fjernes Bestyrelse: Erik Berg Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Bestyrelse: Mogens Stig Buschard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-23 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2010-04-23 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2006-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2006-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og drive et skib (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2006-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af komplementaren (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2006-05-03 tilføjes Vedtægter: 2006-05-03 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-11-10 tilføjes Bestyrelse: Mogens Stig Buschard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Bestyrelse: Katja Gindrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-06-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: id@idship.dk (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Bestyrelse: Katja Gindrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Binavne: DANMAI DE CHUAN 45 LTD. K/S (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-07 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Interessenter: SKIBDAN XLV ApS (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Navne: K/S DANSKIB 45 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-16)