Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Byrial Ritlov | 05.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Rydberg Nielsen | 27.05.2005 | 05.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 21148148) | 06.08.2007 | 17.12.2008 | suppleant |
Lasse Rydberg Nielsen | 04.04.2005 | 05.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik William Fugmann | 04.04.2005 | 05.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Cederquist | 04.04.2005 | 05.05.2015 | bestyrelsesmedlem |