Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1220 København K (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: henning@wanadoo.fr (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Legale ejere: HENNING KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Navne: H. P. CHRISTENSENSVEJ ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Stiftere: Henning Kristensen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 fjernes Direktion: Thomas Werdelin Philipsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1220 København K (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-08 tilføjes Direktion: Thomas Werdelin Philipsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2014-04-08 fjernes Direktion: Henning Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-04)
Den 2006-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv besiddelse af fast ejendom til udlejning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2006-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2006-06-15 tilføjes Vedtægter: 2006-06-15 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2006-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2006-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 74, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-04)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Legale ejere: HENNING KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 74, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2005-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 111, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: henning@wanadoo.fr (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 111, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 tilføjes Direktion: Henning Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Navne: H. P. CHRISTENSENSVEJ ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 tilføjes Stiftere: Henning Kristensen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-31)