Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Boye Dahl-Nielsen | 28.03.2012 | 11.05.2018 | direktion |
Christopher Bruun Jensen | 22.05.2009 | 28.03.2012 | direktion |
Carsten Bruun Jensen | 27.02.2008 | 22.05.2009 | direktion |
Rasmus Joachim Gjaldbæk Haugsted | 05.04.2005 | 27.02.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christopher Bruun Jensen | 27.04.2009 | 22.05.2009 | bestyrelse |