Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervænget 1, 9490 Pandrup (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Direktion: Jørn Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-07 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Legale ejere: Jørn Jensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Navne: JØRN JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Reelle ejere: Jørn Jensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Stiftere: Jørn Jensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2011-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LØKKEN STRAND A/S. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2012-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: GL. INDUSTRIVEJ A/S. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalforvaltning og investering samt alt i forbindelse hermed naturligt stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2013-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2013-04-16 tilføjes Vedtægter: 2013-04-16 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2011-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervænget 1, 9490 Pandrup (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2011-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Industrivej 10, 9490 Pandrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Industrivej 10, 9490 Pandrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Industrivej 10, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Industrivej 10, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Direktion: Jørn Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-07 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Legale ejere: Jørn Jensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Navne: JØRN JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Reelle ejere: Jørn Jensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 tilføjes Stiftere: Jørn Jensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-26)