Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-06 tilføjes Revisor: GILFELT REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2018-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS af 6. maj 2024. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS af 6. maj 2024. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 123, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 123, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 123, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskabet i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Vedtægter: 2013-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Revisor: ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 123, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2011-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 47, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 47, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevænget 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Direktion: Carsten Eg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Legale ejere: Carsten Eg Hansen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2005-04-06 tilføjes Navne: HUSET ApS (offentliggjort 2005-04-07)
Den 2005-04-06 tilføjes Reelle ejere: Carsten Eg Hansen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2005-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2005-04-06 tilføjes Revisor: ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Stiftere: Carsten Eg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-04-07)
Den 2005-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)