Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Madsen | 30.04.2008 | 09.11.2020 | direktion |
Allan Lindhard Jørgensen | 29.12.2006 | 30.04.2008 | direktion |
Ole Brink Jensen | 29.12.2006 | 30.04.2008 | direktion |
Kim Madsen | 18.12.2006 | 29.12.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Madsen | 18.12.2006 | 29.12.2006 | formand |