Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Boysen | 11.09.2013 | 11.05.2014 | formand |
Per Jensen | 26.05.2013 | 11.05.2014 | bestyrelse |
Sven Ole Jensen | 29.05.2008 | 11.05.2014 | bestyrelse |
Karl Erik Jørgensen | 06.12.2006 | 11.05.2014 | bestyrelse |
Jacob Høj Kjeldsen | 06.12.2006 | 11.05.2014 | bestyrelse |
John Bo Birkmose-Andersen | 06.12.2006 | 11.09.2013 | formand |
Jørgen Paabøl | 06.12.2006 | 26.05.2013 | bestyrelse |