Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollund Byvej 65, 7400 Herning (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2006-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GN EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2006-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GRETO A/S. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudmosevej 36, 7400 Herning (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudmosevej 36, 7400 Herning (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ydertoften 41, 7400 Herning (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: gregers@greto.dk (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-11 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2008-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydertoften 41, 7400 Herning (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2008-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegårdsvej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegårdsvej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Direktion: Gregers Otto Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i GN Belysning A/S, CVR-nr. 29 59 99 04 samt at eje aktier/anparter i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Legale ejere: Gregers Otto Nørgaard (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2006-12-01 tilføjes Navne: GN HOLDING HERNING ApS (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-12-01 tilføjes Reelle ejere: Gregers Otto Nørgaard (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2006-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Stiftere: Gregers Otto Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Vedtægter: 2006-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)