Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALENTEGAARDEN ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2022-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-14 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ullerupgade 9, 3., 1673 København V (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ullerupgade 9, 3., 1673 København V (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2013-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ullerupgade 9, 3., 1673 København V (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2013-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Abel Cathrines Gade 31, 1. th., 1654 København V (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abel Cathrines Gade 31, 1. th., 1654 København V (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 44, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 44, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 3. th., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier/anparter i datterselskaber mv., finansiel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Vedtægter: 2009-05-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2009-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: stinenorup@gmail.com (offentliggjort 2009-04-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 3. th., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Direktion: Stine Norup Reenberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Legale ejere: Stine Norup Reenberg (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2006-12-12 tilføjes Navne: S.N.P. INVEST RANDERS ApS (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2006-12-12 tilføjes Reelle ejere: Stine Norup Reenberg (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2006-12-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2006-12-12 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2006-12-12 tilføjes Stiftere: Stine Norup Reenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2006-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)