Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revisor | Hovedbranche | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Binavne: 1209 ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-26 tilføjes Vedtægter: 2022-05-26 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Vedtægter: 2014-09-19 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellevuevej 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2014-04-11)
Den 2014-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigridsvej 21, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-04-11)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-03 tilføjes Direktion: Wentzel Bohn-Willeberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-03 fjernes Direktion: Janne Dahl Bohn-Willeberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-09 fjernes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-01-16)
Den 2012-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigridsvej 21, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-04-11)
Den 2011-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-10 tilføjes Direktion: Janne Dahl Bohn-Willeberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-10 fjernes Direktion: Søren Ammitzbøll Bæch Frandsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-10 tilføjes Navne: K & R ApS (offentliggjort 2012-01-25)
Den 2011-12-09 fjernes Navne: BWF INVEST ApS (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2011-10-15 tilføjes Legale ejere: Janne Dahl Bohn-Willeberg (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2011-10-15 tilføjes Reelle ejere: Janne Dahl Bohn-Willeberg (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2011-09-06 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Binavne: MELLEMMANDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Direktion: Søren Ammitzbøll Bæch Frandsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2006-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Navne: BWF INVEST ApS (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2006-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Stiftere: Søren Ammitzbøll Bæch Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2006-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)