Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 6, 2500 Valby (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-16 fjernes Revisor: ROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-01 tilføjes Revisor: ROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2014-05-01 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-11 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af lydoptagelser (offentliggjort 2006-12-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Direktion: Jacob Arild Binzer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved musik, produktion og rådgivning. Under rådgivning hører bl.a. konsulentbistand, drift af øvelokaler og andre lokaliteter til brug for udøvede musikere eller for musikfproduktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af lydoptagelser (offentliggjort 2006-12-21)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Legale ejere: Jacob Arild Binzer (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: OLDING HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2006-11-30 tilføjes Reelle ejere: Jacob Arild Binzer (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2006-11-30 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Stiftere: Jacob Arild Binzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Vedtægter: 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)