Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Aaskov Bendtsen | 01.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Fogt Enderlein | 01.12.2006 | 01.09.2024 | adm. dir |
Christian Andresen Petersen | 16.02.1971 | 15.12.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Havanna Luma Siff Frandsen | 29.04.2011 | formand |
Jens Peter Zinck Nielsen | 05.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Annette Metha Petersen | 16.02.1971 | bestyrelsesmedlem |
Christian Andresen Petersen | 16.02.1971 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Thomsen | 05.06.2004 | 10.05.2010 | formand |
Christian Andersen Holme | 30.10.1998 | 05.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Havanna Luma Siff Frandsen | 16.02.1971 | 28.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Uwe Carstensen | 16.02.1971 | 05.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Stig Dam | 16.02.1971 | 05.06.2004 | formand |
Lars Strand | 16.02.1971 | 18.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Werner Hans Adolf Schmidt | 16.02.1971 | 18.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Christian Andresen Petersen | 16.02.1971 | 04.03.1988 | bestyrelsesmedlem |