Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dianavej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Kontaktoplysninger: bjarnehansen@winecellars.dk (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: Bjarne Johannes Schønemann Hansen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: V & L INVEST ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Reelle ejere: Bjarne Johannes Schønemann Hansen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Stiftere: LANGKJÆR INVEST A/S, Andkærhus ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-06 fjernes Direktion: Bjarne Johannes Schønemann Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dianavej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Bygade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Kontaktoplysninger: bjarnehansen@winecellars.dk (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-03-27 fjernes Kontaktoplysninger: kba@curopartner.dk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Bygade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dianavej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kba@curopartner.dk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dianavej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Bjarne Johannes Schønemann Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Brian Michael Hansen Overmark Randrup (direktion) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Bjarne Johannes Schønemann Hansen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-05-01 fjernes Legale ejere: Andkærhus ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Johannes Schønemann Hansen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-05-01 fjernes Reelle ejere: Brian Michael Hansen Overmark Randrup (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: mail@curopartner.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Bygade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Bygade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 26, 7323 Give (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@curopartner.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-04-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2015-04-16 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 26, 7323 Give (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af ejendommen Stadion Allé 32/Roms Hule 45, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2015-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-03-04 tilføjes Vedtægter: 2015-03-04 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2015-03-02 fjernes Direktion: Jan Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Andkærhus ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Michael Hansen Overmark Randrup (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2012-01-24 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2012-01-24 fjernes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Flegborg 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-13 tilføjes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flegborg 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Flegborg 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flegborg 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Direktion: Jan Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Navne: V & L INVEST ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2006-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-12-01 tilføjes Stiftere: LANGKJÆR INVEST A/S, Andkærhus ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2006-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)