Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2006-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RISSKOV AUTOTEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og at udøve administrationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2014-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlbjergvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Direktion: Allan Winther Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Legale ejere: Allan Winther Rasmussen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-11-02 tilføjes Navne: AWR HOLDING, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-02 tilføjes Reelle ejere: Allan Winther Rasmussen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2006-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Stiftere: Allan Winther Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)