Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Navne | Bestyrelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-06-07 tilføjes Legale ejere: Morton North America Holdings, LLC (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-07 fjernes Legale ejere: Morton Belgium Holding BV (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Copenhagen@intertrustgroup.com (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: kim.svendsen@intertrustgroup.com (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-04 tilføjes Direktion: Bradley L Bacon (direktør) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-04 fjernes Direktion: Adam Loren Cohn (direktør) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-06 tilføjes Vedtægter: 2021-07-06 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kim.svendsen@intertrustgroup.com (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og købe, eje og besidde aktier, anparter, interessentskabs- og kommanditselskabsandele og andre ejerandele i andre selskaber og/eller interessentskaber eller kommanditselskaber i Danmark og i udlandet, udlån og anden finansieringsaktiviteter og andre forbundne aktiviteter efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-30 tilføjes Legale ejere: Morton Belgium Holding BV (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-04-29 fjernes Legale ejere: Morton Belgium Holding BV (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-04-15 tilføjes Legale ejere: Morton Belgium Holding BV (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-04-15 fjernes Legale ejere: K+S Investments Limited (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Adam Loren Cohn (direktør) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-04-26 fjernes Direktion: Jörg Hans Bettenhausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-26 tilføjes Navne: Morton Denmark Holding ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-25 fjernes Navne: K+S DENMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-26 fjernes Bestyrelse: Jörg Hans Bettenhausen (formand) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jörg Hans Bettenhausen (formand) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-03-19 fjernes Bestyrelse: Andreas Scholz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-18 fjernes Bestyrelse: Jörg Hans Bettenhausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-28 tilføjes Bestyrelse: Andreas Scholz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-28 fjernes Bestyrelse: Jens-Peter Kählert (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-27 tilføjes Bestyrelse: Jens-Peter Kählert (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-27 fjernes Bestyrelse: Karl Georg Mielke (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2010-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 33, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-06 tilføjes Bestyrelse: Jürgen Kesper (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-06 fjernes Bestyrelse: Andrew James Kotlarz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-06 tilføjes Direktion: Jörg Hans Bettenhausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-06 fjernes Direktion: Andrew James Kotlarz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Bestyrelse: Andrew James Kotlarz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 fjernes Bestyrelse: Sven-Ingvar Einar Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Andrew James Kotlarz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 fjernes Direktion: Sylvia Vandenbussche (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og købe, eje og besidde aktier, anparter, interessentskabs- og kommanditselskabs-andele og andre ejerandele i andre K+S selskaber og/eller interessent-skaber eller kommanditselskaber i Danmark og i udlandet, udlån og anden finansieringsak-tiviteter og andre forbundne aktiviteter efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2009-10-01 tilføjes Legale ejere: K+S Investments Limited (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: K+S DENMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2009-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af ethvert bestyrelsesmedlem alene eller af en direktør alene. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2009-10-01 tilføjes Vedtægter: 2009-10-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2009-09-30 fjernes Navne: ROHM AND HAAS DENMARK CHINA SALT HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2009-06-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 tilføjes Bestyrelse: Sylvia Vandenbussche (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-09 fjernes Bestyrelse: Sabine Hinterkeuser-Freye (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-09 tilføjes Direktion: Sylvia Vandenbussche (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-09 fjernes Direktion: Sabine Hinterkeuser-Freye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-13 tilføjes Bestyrelse: Sally Georgina Wilson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-13 fjernes Bestyrelse: Andre Gordon Silver (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 33, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-07 tilføjes Bestyrelse: Andre Gordon Silver (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-07 tilføjes Direktion: Sabine Hinterkeuser-Freye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Navne: ROHM AND HAAS DENMARK CHINA SALT HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2006-11-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Stiftere: ROHM AND HAAS DENMARK EUROPEAN INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)