Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FONFISK. HANSTHOLM A/S. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FONFISK. HANSTHOLM A/S. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilehaven 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 43, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Fonfisk Hanstholm A/S, samt investering og formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Vedtægter: 2010-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 43, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 43, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 43, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-27 tilføjes Direktion: Michael Kjær Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Legale ejere: Michael Kjær Overgaard (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2006-10-27 tilføjes Navne: MO HOLDING, HANSTHOLM ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-27 tilføjes Reelle ejere: Michael Kjær Overgaard (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2006-10-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-27 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Stiftere: Michael Kjær Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)