Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-03 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 fjernes Interessenter: VIPERGEN ApS (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2011-07-04 fjernes Navne: VIPERGEN II R & D K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 fjernes Bestyrelse: Eigil Bjerl Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Interessenter: VIPERGEN ApS (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-07-14 tilføjes Navne: VIPERGEN II R & D K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Bestyrelse: Eigil Bjerl Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med forskning og udvikling. og hvad der relaterer sig hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Vedtægter: 2006-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)