Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Rud Sejling | 16.03.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Find | 01.03.2019 | 16.03.2020 | adm. dir |
Søren Byder Gønge | 05.07.2018 | 01.03.2019 | adm. dir |
Bob Thorhauge | 03.07.2006 | 16.03.2020 | direktør |
Søren Byder Gønge | 03.07.2006 | 04.07.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ting Qu Hirt | 20.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Byder Gønge | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jonathan Andrew Simpson-Dent | 28.02.2022 | formand |
Lars Cordt | 28.02.2022 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | 28.02.2022 | 20.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Riis-Hansen | 01.03.2019 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Byder Gønge | 01.03.2019 | 27.02.2022 | formand |
Klaus Rud Sejling | 10.08.2018 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Korsholm | 29.06.2018 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Riis-Hansen | 29.06.2018 | 28.02.2019 | formand |
Morten Strømsted | 29.06.2018 | 10.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christian Larsen | 12.11.2012 | 29.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Find | 01.11.2011 | 29.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bob Thorhauge | 03.07.2006 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Byder Gønge | 03.07.2006 | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gert Philipsen | 03.07.2006 | 29.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Johanne Gottfried Gønge | 03.07.2006 | 29.06.2018 | formand |
Aage Gottfried Pedersen | 03.07.2006 | 12.11.2012 | bestyrelsesmedlem |