Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Flensted Rasmussen | 11.08.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Flensted Rasmussen | 01.04.2013 | 10.08.2017 | direktør |
Frank Nørgaard | 26.06.2006 | 01.04.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Ole Larsen | 08.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Hasselbalch Larsen | 08.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Vinding Wojtczak | 08.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Skov Petersen | 11.08.2017 | næstformand |
Jens Grønkjær | 20.01.2017 | formand |
Peter Flensted Rasmussen | 01.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Skov Petersen | 20.01.2017 | 10.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Skov Petersen | 30.04.2015 | 19.01.2017 | formand |
Jacob Forman | 05.01.2015 | 08.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Poulsen | 05.01.2015 | 08.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Skov Petersen | 07.11.2007 | 29.04.2015 | næstformand |
Petr Manne Bror Mikkelsen | 07.11.2007 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nørgaard | 26.06.2006 | 30.04.2015 | formand |
Flemming Hansen | 26.06.2006 | 07.11.2007 | næstformand |