Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virum Vandvej 38, 2830 Virum (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2006-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ITVALUES ApS. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2007-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: 2M BUSINESS APPLICATIONS A/S. (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2017-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: MySafetyEye ApS. (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MySafetyEye ApS. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MySafetyEye ApS. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MySafetyEye ApS. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Just-Work ApS. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2020-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ITVALUES ApS. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ITVALUES ApS. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: COGNIFIRM ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COGNIFIRM ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Virum Vandvej 38, 2830 Virum (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-19 fjernes Direktion: Dorthe Hasse Tversted (direktion) (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2017-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virum Vandvej 38, 2830 Virum (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Højdevej 31 b., 2830 Virum (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ptv@itvalues.dk (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2013-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for investeringsbranchen med beslægtede områder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Vedtægter: 2013-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-17 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Revisor: Lennart Gutfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: TVERSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: TVERSTED HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdevej 31 b., 2830 Virum (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Direktion: Dorthe Hasse Tversted (direktion) (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2006-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Legale ejere: Dorthe Hasse Tversted, Per Tversted (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2006-07-11 tilføjes Navne: TVERSTED HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Hasse Tversted, Per Tversted (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2006-07-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Revisor: Lennart Gutfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Stiftere: Per Tversted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)