Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 2, 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 11, 8721 Daugård (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 11, 8721 Daugård (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 11, 8721 Daugård (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: langhoff@expand.dk (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Binavne: Tommy Langhoff Consulting ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 tilføjes Navne: eXpand consulting ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-21 fjernes Navne: TOMMY LANGHOFF CONSULTING ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 tilføjes Vedtægter: 2019-10-22 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 11, 8721 Daugård (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 11, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 11, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Direktion: Tommy Langhoff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Legale ejere: Tommy Langhoff (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Navne: TOMMY LANGHOFF CONSULTING ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2006-06-30 tilføjes Reelle ejere: Tommy Langhoff (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Stiftere: Tommy Langhoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Vedtægter: 2006-06-30 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2006-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-20)
Den 2006-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)