Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Navne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2006-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOCAL LIVING A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Hjemmeside: www.conseptia.com (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@conseptia.com (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Inge Gustafsson, Ole Broch Gustafsson (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-27 fjernes Legale ejere: Ole Broch Gustafsson (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-28 tilføjes Reelle ejere: Inge Gustafsson (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-12-10 fjernes Revisor: Revifred ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-04 tilføjes Revisor: Revifred ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-11-04 fjernes Revisor: BS REVISION V/JESPER SCHMIDT (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 104, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 104, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bugges Vej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-12-01 tilføjes Revisor: BS REVISION V/JESPER SCHMIDT (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2010-12-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bugges Vej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bugges Vej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Navne: CONSEPTIA ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-15 fjernes Navne: CONSEPTIA ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-21)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bugges Vej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Direktion: Ole Broch Gustafsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Legale ejere: Ole Broch Gustafsson (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2006-06-27 tilføjes Navne: CONSEPTIA ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Reelle ejere: Ole Broch Gustafsson (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2006-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2006-06-27 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Stiftere: Ole Broch Gustafsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Vedtægter: 2006-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)