Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Formål | Navne | Kapital | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@konsulenthuset.net (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2014-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LC Capital Management ApS. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Kommuneinvest ApS. (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-06 tilføjes Vedtægter: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-06 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-08-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber samt andele af samme og foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn, samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-07-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2019-07-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-17 tilføjes Navne: Konsulenthuset Athene ApS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-07-16 fjernes Navne: LC HOLDING AF 6. JULI 2006 ApS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-07-17 tilføjes Vedtægter: 2019-07-17 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-17 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2018-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-25 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-05-30 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-12-12 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber samt andele af samme og foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2011-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Vedtægter: 2011-06-07 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2011-06-07 fjernes Revisor: CBN Finans (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 tilføjes Direktion: Lars Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2006-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Legale ejere: Lars Christensen (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2006-07-06 tilføjes Navne: LC HOLDING AF 6. JULI 2006 ApS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2006-07-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Christensen (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2006-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2006-07-06 tilføjes Revisor: CBN Finans (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Stiftere: Lars Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)