Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H. JENSEN BYG ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Henrik Falck Godske Jensen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: HFGJ HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: HFGJ HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøvling Kirkevej 20, 9260 Gistrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Direktion: Henrik Falck Godske Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder besiddelse af aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Legale ejere: Henrik Falck Godske Jensen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-07-04 tilføjes Navne: HFGJ HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Stiftere: Henrik Falck Godske Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Vedtægter: 2006-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)