Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Madsen | 07.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Richter | 04.05.2022 | 07.03.2023 | direktør |
Kim Madsen | 14.04.2010 | 04.05.2022 | direktør |
Erik Fogt | 28.06.2006 | 14.04.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Madsen | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Richter | 04.05.2022 | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 14.04.2010 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Peter Hovmand Madsen | 28.06.2006 | 14.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Erik Fogt | 28.06.2006 | 14.04.2010 | bestyrelsesmedlem |