Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Revisor | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 tilføjes Legale ejere: Niels Otte (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-27 fjernes Legale ejere: Finn Toftegaard Andersen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-27 tilføjes Reelle ejere: Niels Otte (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-27 fjernes Reelle ejere: Finn Toftegaard Andersen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive 2 stk. Vestas NM 60 - 1,0 MW vindmøller opstillet i parken Halenbeck i delstaten Brandenburg, Tyskland. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-07 tilføjes Vedtægter: 2021-12-07 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bruunsvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indkøbe 14 stk. tyske Vestas NM 60 - 1,0 MW vindmøller og at drive vindfarmen som en virksomhed med produktion af strøm til el-selskaber. Møllerne er opstillet i parken Halenbeck mellem byerne Pritzwalk og Wiettstock i delstaten Brandenburg, Tyskland. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Finn Toftegaard Andersen, Per Rix (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2013-01-01 tilføjes Reelle ejere: Per Rix (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2012-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Rix (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2011-07-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Bestyrelse: Per Rix (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Bestyrelse: Mads Richardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: otte_niels@hotmail.com (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2009-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bruunsvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2009-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 139, 3460 Birkerød (offentliggjort 2009-03-24)
Den 2009-10-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 139, 3460 Birkerød (offentliggjort 2009-03-24)
Den 2009-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2007-10-23)
Den 2008-11-27 tilføjes Bestyrelse: Mads Richardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Bestyrelse: Erik Fogt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2007-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2007-10-23)
Den 2007-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Reelle ejere: Per Rix, Finn Toftegaard Andersen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-08-04)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 31 (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2006-12-17 fjernes Interessenter: NORDIC WIND INVEST A/S (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2006-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-08-04)
Den 2006-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: 144 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: 144 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Bestyrelse: Erik Fogt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Interessenter: NORDIC WIND INVEST A/S (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2006-06-28 tilføjes Navne: K/S WIND PARTNER 31 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-28 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2006-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)