Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Birch Lydersen | 10.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
René Mikael Fetzi Læssøe | 15.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Olsen | 15.04.2010 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Leif Carentius | 13.04.2010 | 10.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
René Fuglsang Mikkelsen | 23.04.2008 | 13.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
René Mikael Fetzi Læssøe | 23.04.2008 | 30.04.2009 | formand |
Jesper Zerlang | 17.04.2007 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Knudsen | 04.07.2006 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Gurli Aaslyng | 04.07.2006 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Tuxøe | 04.07.2006 | 17.04.2007 | bestyrelsesmedlem |