Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2011-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: MODSTRØM DANMARK A/S. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Dissing Millgaard, Gertrud Cappeln (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-07-08 fjernes Reelle ejere: Anders Dissing Millgaard (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 65.000,00 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Vedtægter: 2019-12-09 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-04-25 tilføjes Legale ejere: MILLGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvænget 13, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvænget 13, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: MILLGAARD ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: MILLGAARD ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvænget 13, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Dissing Millgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Binavne: MILLGAARD TECHNOLOGY ApS, MILLGAARD MANAGEMENT ApS, MILLGAARD INVEST ApS, MILLGAARD DEVELOPMENT ApS, MILLGAARD CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Anders Dissing Millgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: MILLGAARD ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Dissing Millgaard (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Stiftere: Gertrud Cappeln, Anders Dissing Millgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Vedtægter: 2006-07-01 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)