Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børrehovedvej 25, 4305 Orø (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LARS GITZ ARKITEKTER ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Formavision ApS. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Villa.dk ApS. (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordlux Algae Denmark ApS. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CHROS ApS. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHROS ApS. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Formavision IVS. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bocollection ApS. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-08-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Villa.dk ApS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 12, 3., 1101 København K (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 12, 3., 1101 København K (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 12, 3., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: GITZ HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: GITZ HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Direktion: Lars Gitz Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 12, 3., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt udøve investeringsvirksomhed, aktiv som passiv samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Legale ejere: Lars Gitz Nørgaard (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: GITZ HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Gitz Nørgaard (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-01 tilføjes Stiftere: Lars Gitz Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Vedtægter: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)