Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Langelund Jørgensen | 17.12.2012 | 05.04.2013 | direktion |
Henrik Lind | 28.03.2011 | 17.12.2012 | direktion |
Morten Birk-Petersen | 10.03.2010 | 28.03.2011 | direktion |
Michael Gregersen | 22.05.2008 | 10.03.2010 | direktion |
Thomas Haulund Sørensen | 02.02.2007 | 22.05.2008 | direktion |
Jens Knudsen | 18.07.2006 | 22.05.2008 | direktion |
Birgitte Gurli Aaslyng | 18.07.2006 | 22.05.2008 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.2006 | 18.07.2006 | direktion |