Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 fjernes Bestyrelse: Ingelise Mose Bogason (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 fjernes Navne: BI BULL, HEDGEFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Stiftere: Villum Christensen, Uffe Ellemann-Jensen, Ole Lyngh Jørgensen, Ingelise Mose Bogason, Bjarne Ammitzbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-03-07 tilføjes Formål: Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som anbringes i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, samt i likvide midler, herunder valuta, i overensstemmelse med foreningens investeringspolitik og risikoprofil som fastlagt i §§ 6 og 7, med henblik på at opnå et positivt afkast og på forlangende af et medlem indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra dennne, jf. § 14. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Navne: BI BULL, HEDGEFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 fjernes Navne: HEDGEFORENINGEN BI LONG/SHORT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-07 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller foreningens direktør/direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Vedtægter: 2007-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Bestyrelse: Ingelise Mose Bogason (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Navne: HEDGEFORENINGEN BI LONG/SHORT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Stiftere: Villum Christensen, Uffe Ellemann-Jensen, Ole Lyngh Jørgensen, Ingelise Mose Bogason, Bjarne Ammitzbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)